VOSCUR LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Voscur is a Council for Voluntary Service; a member-led infrastructure organisation working with voluntary and community sector (VCS) organisations and private and statutory sectors to ensure VCS representation at strategic partnerships and decision-making bodies. It offers a range of services to its members and the wider VCS including the provision of information, advice, training and networking.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£669,997
Roddion a chymynroddion | £1.17k | |
Weithgareddau elusennol | £657.51k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £5.00k | |
Buddsoddiadau | £6.32k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£854,550
Codi arian | £11.04k | |
Weithgareddau elusennol | £843.51k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £236,608 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £11.04k | |
Gwariant elusennol | £843.51k |
Pobl

19 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 291100 VOLUNTEERING BRISTOL
- 01 Awst 2012: Cofrestrwyd
- VOSCUR (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea June Christine Dell | Cadeirydd | 27 July 2023 |
|
|
||||||||
Xanthe Swift | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||||
Dr Natalie Cozier MRSC | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||||
Amy Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||||
Nainesh Pandit | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||||
Michael Lloyd-Jones | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||||
Lan Nguyen | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||||
Karin Frances Gray | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||||
Hayley Michelle Shaw | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||||
Edward Francis Norton | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||||||
ALBERT MARK GARDINER | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||||||
Philip Anthony Barry | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||||||
Christopher Joseph Alessandro Egitto | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||||||
Eleanor Collier | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £594.15k | £764.18k | £629.01k | £991.01k | £670.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £494.57k | £697.51k | £708.61k | £762.90k | £854.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £338.12k | £338.12k | £363.61k | £567.51k | £236.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £3.82k | £1.13k | £13 | £1.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £593.92k | £760.22k | £627.83k | £990.35k | £657.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £229 | £140 | £51 | £654 | £6.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £478.87k | £683.17k | £692.73k | £751.14k | £843.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.71k | £14.34k | £15.88k | £11.76k | £11.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £157.14k | £116.62k | £98.73k | £3.25k | £3.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £108.22k | £89.83k | £62.75k | £20.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £544.01k | £649.77k | £518.01k | £740.46k | £600.43k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £57.28k | £96.37k | £44.21k | £38.55k | £83.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/01/2000 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24/07/2012 as amended on 30 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
4(1) To promote any charitable purposes for the benefit of the public, principally but not exclusively in Bristol and the West and South West of England (hereinafter called the “area of benefit”) and, in particular, build the capacity of third sector organisations and provide them with the necessary support, information and services to enable them to pursue or contribute to any charitable purpose. 4(2) To promote, organise and facilitate co-operation and partnership working between third sector, statutory and other relevant bodies in the achievement of the above purposes within the area of benefit. 4(3) For the purposes of this Article 4: (a) “third sector” means charities, voluntary organisations and social enterprises. (b) “charities” are organisations which are established for exclusively charitable purposes in accordance with the law of England and Wales. (c) “voluntary organisations and social enterprises” are independent organisations, which are established for purposes that add value to the community as a whole, or a significant section of the community, and which are not permitted by their constitution to make a profit for private distribution. Voluntary organisations and social enterprises do not include local government or other statutory authorities.
Maes buddion
CITY OF BRISTOL AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Oak House
Royal Oak Avenue
BS1 4GB
- Ffôn:
- 0117 909 9949
- E-bost:
- info@voscur.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window