Hanes ariannol BRIDGEND ASSOCIATION OF VOLUNTARY ORGANISATIONS
Rhif yr elusen: 1146543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £503.65k | £1.09m | £1.42m | £1.34m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £532.78k | £970.73k | £900.97k | £1.14m | £938.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £554.66k | £1.16m | £831.02k | £999.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £349.98k | £170 | £515 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.56k | £36.82k | £47.39k | £21.90k | £23.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £454.72k | £1.05m | £1.02m | £1.32m | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.87k | £2.62k | £1.63k | £671 | £12.78k | |
|
Incwm - Arall | £6.50k | £0 | £2.45k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £504.20k | £948.92k | £898.07k | £1.14m | £938.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.59k | £2.61k | £2.91k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.89k | £7.47k | £11.72k | £28.80k | £10.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £24.13k | £332.66k | £195.95k | £489.38k | £202.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £2.91k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £25.99k | £19.20k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.