Hanes ariannol THE DULVERTON TRUST
Rhif yr elusen: 1146484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.52m | £2.88m | £3.21m | £2.87m | £1.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13m | £4.45m | £4.17m | £4.50m | £5.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £400.00k | £700.00k | £926.57k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.52m | £2.48m | £2.51m | £1.94m | £1.95m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.66m | £3.97m | £3.59m | £4.04m | £5.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £468.11k | £482.16k | £572.82k | £466.36k | £539.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.65k | £61.05k | £52.77k | £57.78k | £58.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.38m | £3.67m | £3.31m | £3.72m | £5.09m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £468.11k | £482.16k | £572.82k | £466.36k | £539.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.