Hanes ariannol NOTTINGHAM ROMAN CATHOLIC DIOCESAN EDUCATION SERVICE

Rhif yr elusen: 1149466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £590.59k £595.53k £620.15k £653.51k £720.15k
Cyfanswm gwariant £538.89k £514.32k £615.14k £668.68k £711.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2 £0 £155 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £32.43k £30.24k £79.29k £55.15k £55.73k
Incwm - Weithgareddau elusennol £557.12k £565.07k £540.65k £581.44k £624.68k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.03k £224 £56 £16.92k £39.75k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £538.89k £514.32k £575.80k £636.64k £667.85k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £39.34k £32.05k £43.81k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £11.90k £10.58k £10.34k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0