Hanes ariannol THE NORTH WALL TRUST

Rhif yr elusen: 1146851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £517.89k £376.95k £474.33k £609.80k £620.17k
Cyfanswm gwariant £442.99k £431.24k £499.72k £559.74k £680.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £362.43k N/A N/A £356.46k £359.45k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £155.46k N/A N/A £253.34k £260.73k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £442.99k N/A N/A £559.74k £680.65k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £1.00k N/A N/A £3.50k £3.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0