Hanes ariannol THE ST CHAD'S CENTRE TRUST COMPANY

Rhif yr elusen: 1148234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.46k £23.13k £28.74k £20.00k £24.46k
Cyfanswm gwariant £19.68k £16.58k £31.23k £18.47k £30.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.67k £11.63k N/A N/A