Ymddiriedolwyr THE ST CHAD'S CENTRE TRUST COMPANY
Rhif yr elusen: 1148234

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samatha Morle | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Dale Duffy | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Helen Claire Murphy | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
David Brian Jordan | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Judith Ann Cobham-Lowe OBE | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
SUSAN WATT | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.