Hanes ariannol FATHER'S PLACE
Rhif yr elusen: 1147137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.18k | £217.94k | £288.36k | £228.24k | £244.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.60k | £192.69k | £203.15k | £194.09k | £211.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.00k | £2.00k | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.75k | £11.87k | £74.68k | £27.46k | £14.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.