THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARK KENNINGTON

Rhif yr elusen: 1147434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

? Regular public worship open to all. ? Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. ? Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups ? Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers and other special need groups. ? Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £338,882
Cyfanswm gwariant: £425,245

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lambeth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mai 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARK'S PCC, KENNINGTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev STEPHEN HUGH COULSON Cadeirydd 14 May 2012
LAMBETH STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN'S CHURCH, SOUTH LAMBETH
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST STEPHEN'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Emma Webb Ymddiriedolwr 12 February 2025
Dim ar gofnod
Rita Edmond Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Olivette Barry Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Iain Lunt Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
David Amaefula Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Alex Mutyaba Ymddiriedolwr 24 June 2023
Dim ar gofnod
Caroline Levitt Ymddiriedolwr 23 May 2023
Dim ar gofnod
Jane Basa Namurye Ymddiriedolwr 14 May 2023
LI TIM OI FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Audley Clarke Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Girish Daby Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
David Thomas Ymddiriedolwr 06 December 2020
Dim ar gofnod
Sebastian Fenton Ymddiriedolwr 06 December 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £247.78k £427.62k £428.60k £365.34k £338.88k
Cyfanswm gwariant £220.65k £340.51k £374.25k £389.92k £425.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £15.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 14 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 14 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
337 Kennington Park Road
Kennington
London
SE11 4PW
Ffôn:
02075827029