Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARK KENNINGTON
Rhif yr elusen: 1147434

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN HUGH COULSON | Cadeirydd | 14 May 2012 |
|
|||||||
Babatunde Adesoye | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||||
Eddy Chan-Lok | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||||
Dr Emma Webb | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||||
Rita Edmond | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||||
Olivette Barry | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||||
Iain Lunt | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||||
David Amaefula | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||||
Rev Alex Mutyaba | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||||
Caroline Levitt | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Jane Basa Namurye | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||||
Audley Clarke | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
Girish Daby | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
David Thomas | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||||
Sebastian Fenton | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.