ymddiriedolwyr Fairfield Independent Hospital
Rhif yr elusen: 502791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr C Barratt | Cadeirydd | 26 September 2012 |
|
|||||
Michael Patrick Rory Andrew Manning | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Andrew Appleton | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||
Mrs S Watson | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Mr L Marlow | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Mr C Bridge | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|
||||
Mr G Hammond | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
Mrs C Dodwell | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.