Hanes ariannol UPPINGHAM SCHOOL
Rhif yr elusen: 1147280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.57m | £29.75m | £30.52m | £33.55m | £40.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.65m | £29.99m | £30.88m | £33.31m | £39.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.37m | £437.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £153.17k | £800.07k | £666.11k | £376.56k | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.60m | £744.12k | £1.11m | £1.83m | £1.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.37m | £26.30m | £27.85m | £30.74m | £35.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £209.28k | £210.41k | £258.00k | £363.40k | £707.06k | |
|
Incwm - Arall | £247.82k | £1.70m | £638.97k | £232.33k | £336.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.94k | £35.17k | £8.50k | £10.75k | £236.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.70m | £27.82m | £28.34m | £30.83m | £36.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £203.13k | £272.20k | £271.46k | £264.26k | £307.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £136.15k | £114.84k | £151.12k | £216.54k | £231.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.06k | £28.02k | £22.80k | £25.43k | £23.15k | |
|
Gwariant - Arall | £1.74m | £1.90m | £2.27m | £2.21m | £2.32m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.