UPPINGHAM SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Uppinghm is a full boarding school for boys and girls aged between 13 and 18 years of age.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£40,507,678
Roddion a chymynroddion | £2.16m | |
Weithgareddau elusennol | £35.38m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.93m | |
Buddsoddiadau | £707.06k | |
Arall | £336.40k |
Cyfanswm gwariant:
£39,508,064
Codi arian | £307.46k | |
Weithgareddau elusennol | £36.88m | |
Arall | £2.32m |
£496,308 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.63m | |
Gwariant elusennol | £36.88m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £999.61k |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.63m | |
Gwariant elusennol | £36.88m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.50m |
Pobl

582 Gweithwyr
18 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 30 |
£70k i £80k | 22 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 4 |
£200k i £250k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Rutland
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA MATTHEWS | Cadeirydd | 06 December 2014 |
|
|||||||
Charles Lewis | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||||
Adam Willis George Poulter | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||||
Nicholas Robert Jackson | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||||
Stephen Pearson | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||||
DYLAN JONES | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|||||||
Juliet Jaggs | Ymddiriedolwr | 03 February 2023 |
|
|
||||||
Michelle Fairfax | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||||
Clare Colacicchi | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||||
Katharine Gaine | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Anthony Edward Timpson CBE KC | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|||||||
LUCY JANE WOMACK | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|||||||
Keith Budge | Ymddiriedolwr | 03 September 2019 |
|
|
||||||
Christopher King | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||||
Dr Sarah Furness | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|||||||
Dominic Wallis Mr | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|||||||
Very Reverend Christopher Dalliston | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|||||||
Dr JONATHAN SCOTT | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.57m | £29.75m | £30.52m | £33.55m | £40.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.65m | £29.99m | £30.88m | £33.31m | £39.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.37m | £437.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £153.17k | £800.07k | £666.11k | £376.56k | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.60m | £744.12k | £1.11m | £1.83m | £1.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.37m | £26.30m | £27.85m | £30.74m | £35.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £209.28k | £210.41k | £258.00k | £363.40k | £707.06k | |
|
Incwm - Arall | £247.82k | £1.70m | £638.97k | £232.33k | £336.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.94k | £35.17k | £8.50k | £10.75k | £236.64k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.70m | £27.82m | £28.34m | £30.83m | £36.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £203.13k | £272.20k | £271.46k | £264.26k | £307.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £136.15k | £114.84k | £151.12k | £216.54k | £231.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.06k | £28.02k | £22.80k | £25.43k | £23.15k | |
|
Gwariant - Arall | £1.74m | £1.90m | £2.27m | £2.21m | £2.32m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £78.14m | £77.86m | £78.00m | £77.02m | £80.20m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £9.23m | £9.42m | £32.85m | £30.44m | £32.42m | |
|
Cyfanswm asedau | £25.86m | £19.04m | £10.43m | £9.97m | £8.19m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£4.65m | -£6.18m | -£4.82m | -£758.00k | -£431.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £41.39m | £34.44m | £46.49m | £45.03m | £46.99m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 MAR 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS (OBJECTS) FOR WHICH THE SCHOOL IS ESTABLISHED ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS BY THE PROVISION OF A BOARDING AND/OR DAY SCHOOL OR SCHOOLS IN OR NEAR UPPINGHAM AND BY THE PROVISION OF ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES OR OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Elusennau cysylltiedig
- ALLIN SCHOLARSHIP OR EXHIBITION
- ARCHDEACON ROBERT JOHNSON TRUST
- AUGMENTATION OF GUYTHER BEQUEST
- BOYLE PRIZE FOR SCIENCE
- COPE PRIZE FOR ENGLISH LITERATURE
- CROSTHWAITE MUSIC PRIZE
- CYRIL BUTCHER EXHIBITION
- DAVIES BEQUEST FOR BURSARIES
- DAVIES-COLLY HISTORY PRIZE
- EDWARD THRING EXHIBITIONS FUND
- FIGGIS POWELL EXHIBITION
- GRAHAM WILLIAMS PRIZE FOR DIVINITY
- GWYTHER BEQUEST
- HASELGROVE EXHIBITION
- HOWARD FIGGIS EXHIBITION
- HOWITT EXHIBITION FUND
- IAN CADBURY TRAVEL GRANT FUND
- IVOR RAMSAY PRIZE FOR SCRIPTURE OR FOR ENGLISH LITERATURE
- LOWER SCHOOL MUSIC MEDAL
- MCKENZIE PRIZE
- NEWTON PRIZE FUND
- NIGHTINGALE PRIZE FOR SCIENCE
- OWEN PRIZE FOR LATIN HEXAMETERS
- PARMITER PRIZE
- PERCY CHAPMAN EXHIBITION
- R L NETTLESHIP MEMORIAL PRIZE
- RAWNSLEY BEQUEST
- RICHARD HARMAN PRIZE FUND
- ROY SWEET SCHOLARSHIP
- SELWYN PRIZE
- STERNDALE BENNETT PRIZE
- THE BORTH PRIZE
- THE CONSTABLE PRIZES
- THE EDUCATIONAL FUND
- THE H W H BOTHAMBY BEQUEST
- THOMSON MEMORIAL ENTRANCE SCHOLARSHIP
- THRING CENTENARY FUND
- UPPINGHAM SCHOOL ASSISTANT MASTERS GAFFIKIN FUND
- UPPINGHAM SCHOOL DEVELOPMENT TRUST
- WILLIAM A TURNBULL PRIZES
- WILLIAM ELLIS BEQUEST
- YATES PRIZE
- 05 Chwefror 2009 : Asset transfer out
- 08 Rhagfyr 1961 : Cofrestrwyd
- 05 Chwefror 2009 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Uppingham School
20-24 High Street West
Uppingham
Oakham
LE15 9QD
- Ffôn:
- 01572820626
- E-bost:
- bursar@uppingham.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window