THE PORTRAIT TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY PROMOTES AND ADVANCES LEARNING THROUGH THE MEDIUM OF PORTRAITS. DURING THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2018 THE CHARITY MADE ONE GRANT TO THE NATIONAL PORTRAIT GALLERY FOR ITS CREATIVE CONNECTIONS PROJECT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Awst 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i
- 23 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 271235 MARK ARMITAGE CHARITABLE TRUST
- 18 Medi 2012: Cofrestrwyd
- 20 Awst 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.72k | £20.33k | £20.34k | £20.34k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.23k | £5.77k | £61.11k | £61.11k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 07 Mehefin 2021 | 68 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2019 | 07 Mehefin 2021 | 433 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 10 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 MAR 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE AND ADVANCE THE PUBLIC’S LEARNING THROUGH THE MEDIUM OF PORTRAITS, BY ANY CHARITABLE MEANS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITATION BY SUPPORT OF SUCH OF THE CHARITABLE PURPOSES OF THE NATIONAL PORTRAIT GALLERY AS THE TRUSTEES OF THE CHARITY SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window