ymddiriedolwyr DUMI INTERNATIONAL AID
Rhif yr elusen: 1148292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINA OKETCH | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Paul Desson-Baxter | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
YESHPREET SINGH | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
GILES MORTON | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
DUMISANI MOYO | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
|||||
MICHAEL CONYERS BENNETT BSC MPHIL | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.