ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAELS, TWERTON, BATH
Rhif yr elusen: 1147405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard White | Cadeirydd | 22 August 2019 |
|
|||||
Qamar Rafiq | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Iain Kyle | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Richard Eaton | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Grizzell | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Tatchell | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
James Hicks | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
KIRSTY PITKIN | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Julie Lewis | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Chris Turner | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Rachel Lewis | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
DILYS MARY SMITH | Ymddiriedolwr | 16 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.