TEDDINGTON METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To proclaim the gospel in the Teddington Methodist Circuit; to express the love of Christ in word and deed in the neighbourhood and to support the Church worldwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

27 Ymddiriedolwyr
240 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hounslow
- Richmond Upon Thames
- Surrey
Llywodraethu
- 10 Hydref 2012: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Gilks | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Richard James Taylor | Ymddiriedolwr | 06 October 2024 |
|
|
||||
Jeffrey McQueen | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Vijay Christian | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Joyce Sam-Aggrey | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Axton | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Hazel Greasby | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Barbara Mary Spittle | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Philip Slater | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Joanna Errington-Rycroft | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Annette Christine Peddie | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Eunice Santos Gilks B.Ed | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Gill Jackson | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Sue Snelling | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev DAVID ANTHONY INNES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Liz Windaybank | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
BRIAN JACKSON OBEMSCMICE | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Ian Denys Pegg Bsc FRICS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
ROBERT MORTIMER | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jill Fraser | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
SHARON BARBAREZ | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Frederick Amoasi | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Elizabeth North | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Susan Dennison BSc, CIPFA | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Philip Coombes | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
ALFRED EVANS | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|||||
Grahame Snelling | Ymddiriedolwr | 01 September 2008 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.07k | £165.33k | £163.53k | £193.26k | £228.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.33k | £184.74k | £177.26k | £165.72k | £162.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Teddington Methodist Church
1 Stanley Road
Teddington
TW11 8TP
- Ffôn:
- 020 8973 1880
- E-bost:
- admin@tmcc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window