BLESSED TO BE A BLESSING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BTBAB provides Christians with an opportunity to go to the developing world serving alongside the poor using their skills. We invest in educational projects - that empower a person with skills or tools that enable them to be self-productive and long-term projects that transforms communities and reverse poverty, bringing skills and employment on a large scale that lasts for a minimum of 10yrs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwynedd
- Swydd Gaerwrangon
- Bwrwndi
- Fiet-nam
- Gwlad Thai
- Tanzania
Llywodraethu
- 29 Hydref 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140404 REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD-OPEN HEAVENS LOND...
- 10 Medi 2012: Cofrestrwyd
- BTBAB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Nelson | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Shirley Cooper | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
JULIE ESSEKU | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
Yvonne Twum-Barima | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.90k | £16.28k | £16.82k | £11.94k | £8.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.13k | £15.10k | £17.81k | £10.55k | £5.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED AS AMENDED ON 04/08/2012 as amended on 20 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH IN DEVELOPING COUNTRIES BY SUCH MEANS AS CHARITY TRUSTEES THINK FIT ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROMOTING EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 YEARS IN DEVELOPING COUNTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 3
88 Princes Road
LIVERPOOL
- Ffôn:
- 07752167912
- E-bost:
- INFO@BTBAB.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window