Hanes ariannol ALNE PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1147197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £105.36k £117.26k £123.92k £144.48k £163.61k
Cyfanswm gwariant £117.36k £115.05k £108.66k £130.05k £153.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.69k N/A N/A N/A N/A