Hanes ariannol The Montgomery Theatre and Arts Centre Limited
Rhif yr elusen: 1148489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £244.82k | £221.58k | £253.58k | £151.48k | £361.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.19k | £245.90k | £155.75k | £165.15k | £294.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £159.00k | £23.24k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.