MELTON VINEYARD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MELTON VINEYARD IS A CHRISTIAN CHURCH, AFFILIATED TO VINEYARD CHURCHES UK AND A MEMBER OF CHURCHES TOGETHER IN MELTON. WE PROVIDE SERVICES OF WORSHIP AND TEACHING, OPPORTUNITIES TO LEARN ABOUT THE CHRISTIAN FAITH, OUTREACH TO THE POOR AND DISADVANTAGED AT HOME AND ABROAD, WITH A PARTICULAR FOCUS ON SERVING THE COMMUNITY IN AND AROUND THE BOROUGH OF MELTON.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £41,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Rutland
- Swydd Gaerl?r
- Hondwras
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1115761 MELTON VINEYARD
- 16 Mai 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jillyan Elizabeth Beadle | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||
Caroline Ann Stannard | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
George Cameron Stannard | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Nicholas George Gretton | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Steven James Cliff | Ymddiriedolwr | 15 June 2014 |
|
|
||||
BERNARD JAMES CARTER | Ymddiriedolwr | 15 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £381.81k | £303.62k | £296.14k | £351.65k | £340.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £236.39k | £261.89k | £272.52k | £364.46k | £327.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.98k | £21.18k | N/A | £4.00k | £41.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 MAY 2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('THE OBJECTS') ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ARE RESTRICTED TO THE FOLLOWING: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN THE SCHEDULE TO THE ARTICLES HERETO ATTACHED INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION THROUGH THE PLANTING OF OTHER VINEYARD CHURCHES IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF MELTON MOWBRAY, THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; (B) TO FURTHER CHRISTIAN EDUCATION IN SUCH PARTS OF MELTON MOWBRAY, THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; (C) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING, TRAINING IN LIFE SKILLS AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF MELTON MOWBRAY, THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; (D) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOPE CENTRE
42-44 NOTTINGHAM STREET
MELTON MOWBRAY
LEICESTERSHIRE
LE13 1NW
- Ffôn:
- 01664511021
- E-bost:
- info@meltonvineyard.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window