Hanes ariannol STARFISH CHRISTIAN TRUST

Rhif yr elusen: 1148164
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 815 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £54.85k £41.84k £40.70k £45.15k £44.95k
Cyfanswm gwariant £54.78k £42.01k £39.91k £39.46k £47.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A