Ymddiriedolwyr QUEEN'S SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1150580
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Qaisar Murtaza Jaffri | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|||||
Asha Paymaster | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Felicity Roochove | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|||||
Jaspal Singh Panesar | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Adam Jonathan Dandy | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||
Iona Jane Carmody | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
Susan Joan Wallace-Woodroffe | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.