Hanes ariannol GODFIRST CHURCH CHELTENHAM

Rhif yr elusen: 1148222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £216.81k £221.40k £157.48k £398.95k £352.88k
Cyfanswm gwariant £200.25k £190.21k £191.94k £193.92k £262.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A