Ymddiriedolwyr GODFIRST CHURCH CHELTENHAM

Rhif yr elusen: 1148222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HOWARD KELLETT Cadeirydd 20 June 2012
Dim ar gofnod
Sarah Parkes Ymddiriedolwr 26 February 2025
REDEEMING OUR COMMUNITIES
Derbyniwyd: Ar amser
John Gareth Conrad Dally Ymddiriedolwr 26 February 2025
Dim ar gofnod
Joan Augsburger Ymddiriedolwr 09 February 2023
Dim ar gofnod
Benjamin Thomas Gatley Ymddiriedolwr 24 February 2020
Dim ar gofnod
Thomas Frank Bradbury Ymddiriedolwr 19 March 2019
Dim ar gofnod