ROYAL INTERNATIONAL AIR TATTOO FLYING SCHOLARSHIPS FOR DISABLED PEOPLE

Rhif yr elusen: 1148914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To relieve the condition of and improve the quality of life of disabled people by means of offering scholarships to learn to fly aircraft and to promote and facilitate the flying of aircraft by disabled people. Thereby assisting them to realise and achieve their potential.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £171,535
Cyfanswm gwariant: £164,922

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mehefin 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tiina Maria Conacher Ymddiriedolwr 09 March 2025
Dim ar gofnod
Sqn Ldr Oliver Thornton Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
Jonathan Ager Ymddiriedolwr 23 September 2024
Dim ar gofnod
Anthony Cann Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
David Bird Ymddiriedolwr 17 May 2024
Dim ar gofnod
Helen Webb Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Susie Oakley Ymddiriedolwr 23 September 2022
Dim ar gofnod
Alexander Edward Krol Ymddiriedolwr 17 February 2022
Dim ar gofnod
Adam Collins Ymddiriedolwr 17 February 2022
Dim ar gofnod
Dr Angus Edgar Hickish Ymddiriedolwr 17 February 2022
MACMILLAN CARING LOCALLY
Derbyniwyd: Ar amser
John Ludovic Sorsby Ymddiriedolwr 10 January 2022
Dim ar gofnod
Rebecca Giddings Ymddiriedolwr 19 September 2019
Dim ar gofnod
Ian Revell Ymddiriedolwr 19 September 2019
Dim ar gofnod
Rachel Greenwood Ymddiriedolwr 19 September 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £160.07k £47.36k £139.11k £148.23k £171.54k
Cyfanswm gwariant £136.55k £39.16k £139.20k £168.98k £164.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 08 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 08 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 02 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 02 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 31 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 31 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 20 MAY 1998 AS ALTERED BY DEED OF AMENDMENT DATED 8 FEBRUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR SUCH OBJECTS IN ANY PART OF THE WORLD AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AND IN PARTICULAR ( BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) TO RELIEVE THE CONDITION OF AND IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF DISABLED PEOPLE. DISABLED PEOPLE MEANS PERSONS WHO ARE PHYSICALLY DISABLED OR HANDICAPPED OR OTHERWISE IMPEDED FOR ANY MEDICAL REASON FROM LEADING A NORMAL LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
  • 29 Mehefin 1998 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FSDP
Douglas Bader House
Horcott Hill
FAIRFORD
Ffôn:
01285 713299
E-bost:
info@fsdp.co.uk