Hanes ariannol CORNERSTONE COLLECTIVE OF CHURCHES

Rhif yr elusen: 1152099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £289.35k £605.02k £568.81k £639.78k £706.75k
Cyfanswm gwariant £271.07k £347.97k £491.97k £624.64k £698.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.09k N/A £14.99k £21.81k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £597.47k £552.51k £580.66k £648.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £7.56k £12.40k £21.56k £18.86k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £3.15k £35.91k £39.70k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £0 £750 £1.64k £5
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £347.97k £491.97k £624.64k £698.75k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.64k £3.60k £21.80k £30.55k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £6.69k £12.87k £21.88k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0