KINGSWOOD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Kingswood offers outdoor and environmental learning opportunities for children, young people, families, educators and the local community. The 9 acre site offers residential facilities, day visits and activities to support learning, personal development, health and wellbeing. Kingswood has an enviable local reputation as a Centre of Excellence for its outdoor and environmental provision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
126 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dudley
- Sandwell
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
- Telford & Wrekin
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- KINGSWOOD NIC TRUST (Enw gwaith)
- KINGSWOOD NURSERY AND INFANT CENTRE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJOR DAVID HARRIS BEd HonsTD | Cadeirydd | 10 September 2012 |
|
|||||
Caroline Jennifer Short | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
REBECCA MARY HARLEY | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
GARY GENTLE | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|||||
PHILIP PAGE | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
RUSSELL THOMPSON | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
SUSAN SHANKS BSc Hons | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
||||
SUSAN LACEY BED NPQH | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £284.11k | £253.44k | £416.23k | £431.97k | £388.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.12k | £253.37k | £408.00k | £429.04k | £417.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £89.14k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 JUL 2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05/03/2013
Gwrthrychau elusennol
4.1.1. TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF ALL CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND THE COMMUNITY, THROUGH HIGH QUALITY OUTDOOR LEARNING AND ENVIRONMENTAL EXPERIENCES. IN PARTICULAR, TO PROVIDE TAILORED LEARNING OUTSIDE THE CLASSROOM OPPORTUNITIES, INCLUDING DAY AND RESIDENTIAL VISITS FOR CHILDREN AND FAMILIES IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION. 4.1.2. TO ENCOURAGE CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND THE WIDER COMMUNITY TO PLAY AN ACTIVE PART IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF BOTH THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENTS. TO INCREASE THE BIODIVERSITY OF THE NATURAL ENVIRONMENT, ENCOURAGING PARTICIPATION, RESPECT AND ENJOYMENT. THE IMPACT OF THIS WILL PROVIDE BENEFITS FOR ALL. 4.1.3. TO PROMOTE EDUCATION FOR SUSTAINABILITY, WITH CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND THE COMMUNITY PARTICIPATING IN DEVELOPMENTS AND ACTIVITIES WHICH ARE ABOUT LIVING TODAY WITH TOMORROW IN MIND. FOR THE PURPOSES OF THIS ARTICLE 4.1.3, ?SUSTAINABLE DEVELOPMENT? MEANS DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS). 4.1.4 TO ASSIST IN THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY/FINANCIAL HARDSHIP IN WOLVERHAMPTON AND THE LOCAL AREA BY PROVIDING OUTDOOR EDUCATION OPPORTUNITIES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHICH ARE APPROPRIATE AND MEET THE NEEDS OF INDIVIDUALS OR GROUPS. 4.1.5. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION AND EQUALITY OF OPPORTUNITY FOR ALL CHILDREN. YOUNG PEOPLE AND THE COMMUNITY IN OUTDOOR AND ENVIRONMENTAL LEARNING OPPORTUNITIES, IRRESPECTIVE OF DISABILITY, HERITAGE, SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, SOCIAL GROUP, GENDER, PHYSICAL OR EMOTIONAL NEEDS, RACE OR CULTURE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kingswood Trust
Holyhead Road
Albrighton
Kingswood
WOLVERHAMPTON
WV7 3AP
- Ffôn:
- 01902 558132
- E-bost:
- kingswood@wolverhampton.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window