ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL SUTTON COURT
Rhif yr elusen: 1149114
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Martine Amelia Oborne | Cadeirydd | 25 September 2012 |
|
|||||||
Ronald Gould | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
Alejandro Gomez | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
Susan Joan Mary Hardwick | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
Eric James Lofty | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||
Sarah Unity Tonks | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||||
Kathleen Margaret Birch | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Ned Gould | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Simon Wethered | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||||
Sonia Cromey | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||||
Jordan David Hiebert | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
Adebisola Dina Nwakodo | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||
Lesley Patricia Pendlebury | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||
Rev Gary Piper | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||||
ANNE SERENA GLYN | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.