Hanes ariannol SHORT BOWEL SURVIVOR AND FRIENDS
Rhif yr elusen: 1149354
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/10/2018 | 16/10/2019 | 16/10/2020 | 16/10/2021 | 16/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.26k | £4.33k | £2.95k | £1.16k | £362 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.57k | £1.87k | £3.31k | £861 | £920 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.