ymddiriedolwyr YOUR KIDS AROUND THE WORLD
Rhif yr elusen: 1148956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Louise Loveley | Cadeirydd | 24 March 2019 |
|
|
||||
Laura Chen Ai Ng | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Kathleen Dolan | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Caroline Louise Dodds | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Robert Butters | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|||||
Suzanne Maralyn Booker | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
WENDY MARION HOLMES | Ymddiriedolwr | 14 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.