Hanes ariannol FUEL PRODUCTIONS LTD
Rhif yr elusen: 1149680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.74m | £1.93m | £1.43m | £1.45m | £1.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46m | £1.92m | £1.18m | £1.45m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £544.86k | £617.11k | £751.79k | £648.30k | £562.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £155.55k | £51.35k | £580.84k | £301.89k | £79.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.58m | £1.85m | £853.45k | £1.15m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £234 | £28.33k | £246 | £281 | £25 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.46m | £1.91m | £1.14m | £1.42m | £1.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £10.36k | £43.14k | £34.72k | £38.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.04k | £6.28k | £7.31k | £7.49k | £7.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.