THE DAUGHTERS OF CHARITY OF ST. VINCENT DE PAUL SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DCSVP Services is an organisation to safeguard and deepen the Vincentian character and value of the Daughters of Charity of St Vincent de Paul's Projects and Services. Its Principal aims is to assist in planning for long tem sustainability, and assist with infrastructural needs and best practice in governance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnet
- Dinas Westminster
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- DCSVP SERVICES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister Kathleen Page | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||||||
Sr Margaret Barrett | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||||||
Louisa Collyer-Hamlin | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||||||
Gareth Rowe | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||||||
Kathleen Hogg | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||||||
James O'Connor | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||||||
Sister Sarah King-Turner | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||||||
SISTER MOIRA THERESA BAIN | Ymddiriedolwr | 04 October 2014 |
|
|
||||||||
Sister Theresa Tighe | Ymddiriedolwr | 04 October 2014 |
|
|||||||||
Rev Paul ROCHE | Ymddiriedolwr | 02 September 2014 |
|
|
||||||||
Sister Ellen Teresa Flynn DC | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.93m | £9.52m | £17.07m | £2.85m | £289.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.60m | £8.06m | £14.68m | £336.59k | £421.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £694.61k | £1.92m | £3.37m | £2.73m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.17m | £7.44m | £13.37m | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.27k | £56.17k | £54.89k | £119.91k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £6.03k | £99.73k | £275.73k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.60m | £8.06m | £14.67m | £313.60k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £13.08k | £22.99k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.63k | £41.34k | £63.19k | £23.68k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £13.08k | £22.99k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 MAY 2011 as amended on 09 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
IN THE SPIRIT OF ST. VINCENT DE PAUL THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE SUCH CHARITABLE PURPOSES AS SHALL ADVANCE CHARITABLE WORK OF THE CONGREGATION ANYWHERE IN THE WORLD AS THE TRUSTEES WITH THE APPROVAL OF THE PROVINCIAL SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT, PROVIDED THAT IF AT ANY TIME THE CONGREGATION SHALL CEASE TO EXIST OR SHALL CEASE TO CARRY ON ANY CHARITABLE WORK THEN FOR SUCH OTHER LAWFUL PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF SUCH SIMILAR CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Daughters Of Charity Of St. Vincent De Paul
St. Vincents Centre
Carlisle Place
LONDON
SW1P 1NL
- Ffôn:
- 07734395399
- E-bost:
- mark.choonara@dcsvpservices.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window