Hanes ariannol DENISE COATES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1149110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 29/03/2020 | 28/03/2021 | 27/03/2022 | 26/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.97m | £12.93m | £19.31m | £19.79m | £18.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.25m | £9.91m | £7.31m | £20.29m | £12.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.00m | £85.00m | £100.00m | £100.00m | £100.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £85.00m | £85.00m | £100.00m | £100.00m | £100.00m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.12m | £3.71m | £3.81m | £5.12m | £7.92m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.56m | £9.09m | £6.26m | £18.95m | £11.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £696.48k | £823.37k | £1.04m | £1.35m | £1.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.67k | £57.15k | £87.00k | £102.46k | £80.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.49m | £9.03m | £6.18m | £18.84m | £10.99m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £696.48k | £823.37k | £1.04m | £1.35m | £1.37m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.