ymddiriedolwyr NEXT STEPS MENTAL HEALTH RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1149932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GEORGE EVANS | Cadeirydd | 12 November 2012 |
|
|
||||||||||
John Mackenzie | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||||||||||
Joesph Wade | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||||||
David Standring Marston | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||||||||
Linda Parker | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||||||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||||||||
alistair Duncan | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
||||||||||
DAVID BREWSTER | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|||||||||||
DINAH ELIZABETH KEAL | Ymddiriedolwr | 12 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.