Hanes ariannol COMMUNITY ACTION MALVERN AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1149335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £213.00k | £211.38k | £151.62k | £165.56k | £198.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £199.72k | £222.39k | £159.85k | £187.97k | £202.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.99k | £33.98k | N/A | £23.78k | £25.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.90k | £10.90k | £10.90k | £13.40k | £26.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.