Ymddiriedolwyr THE OPEN SCHOOL FOR ARABIC AND ISLAMIC STUDIES (OSAIS)
Rhif yr elusen: 1154279

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Hamid Mulla | Ymddiriedolwr | 09 May 2025 |
|
|
||||
Anbareen Tanwir | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Ammar Yasir Rahman | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|||||
Hafsa Khatun | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Dr Shila Begum | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
DR Mohammed Mustafa | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Dr Hassan Awan | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
|
||||
Rabina Chowdhury | Ymddiriedolwr | 21 August 2014 |
|
|
||||
ARIFA BEGUM | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
||||
Yahya Goga | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.