THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE PARISH OF HOLY TRINITY EXETER

Rhif yr elusen: 1149175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

- Our aim is to make Jesus Christ known to those who live in the community in which we meet and serve. - Our regular public worship is open to all. - We prayerfully and financially support mission partner in different part of the world as they seek to make Christ known.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £188,521
Cyfanswm gwariant: £187,396

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Hydref 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • TRINITY CHURCH PCC, EXETER (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE CONVENTIONAL DISTRICT OF TRINITY AT CLYST HEATH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV'D JONNY ELVIN Cadeirydd 01 October 2012
Dim ar gofnod
Anna Jill Hutchinson Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
Nathan Miles Eric Upchurch Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Philippa Houchin Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Naomi Claire Chapman Ymddiriedolwr 28 March 2023
Dim ar gofnod
Stephanie Helen Macleod Ymddiriedolwr 28 March 2023
Dim ar gofnod
Stuart Mitchell Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
Ruth Maxwell Ymddiriedolwr 26 March 2019
Dim ar gofnod
Dr CLAIRE FRANCESCA CLODE Ymddiriedolwr 17 April 2018
Dim ar gofnod
IAN EDWARD POWELL Ymddiriedolwr 17 April 2018
SYLVAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF MARY AND MARTHA
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Silcox Ymddiriedolwr 24 March 2015
LORAINE CHRISTIAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WOODWATER ACADEMY PTA
Derbyniwyd: Ar amser
DEVON & EXETER MANNA HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £160.00k £156.53k £207.76k £216.82k £188.52k
Cyfanswm gwariant £156.88k £169.62k £193.99k £204.47k £187.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 12 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 12 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
23 COUPER MEADOWS
EXETER
EX2 7TF
Ffôn:
01392 363637