ST MUNGO COMMUNITY HOUSING ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Mungo's began helping people sleeping rough off the streets of London in 1969. Over the years we have extended our work beyond emergency help, to prevention of homelessness and promotion of recovery. We now help thousands of people across the South of England rebuild their lives day by day through housing, health and skills initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£123,671,980
Roddion a chymynroddion | £13.51m | |
Weithgareddau elusennol | £110.15m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £3.91k |
Cyfanswm gwariant:
£126,739,700
Codi arian | £4.94m | |
Weithgareddau elusennol | £121.80m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £61,418,845 o 147 gontract(au) llywodraeth a £1,203,042 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.94m | |
Gwariant elusennol | £121.80m |
Pobl

1699 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
450 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 27 |
£70k i £80k | 15 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- ST MUNGOS (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Adamson | Cadeirydd | 02 September 2024 |
|
|
||||
Philip Wynford Moore | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Lorraine Ann Rose Mealings | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Robert James Bradshaw | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Darren Michael Johnson | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Shingirai Thaddeus Nyahasha | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
John Watts | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Alexandra Beidas | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Daniel Corry Richard | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|||||
Helen Walters | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.99m | £122.05m | £118.70m | £122.99m | £123.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.79m | £123.18m | £118.80m | £126.24m | £126.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.30m | £56.00m | £54.56m | £59.73m | £61.42m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.75k | £899.07k | £2.08m | £713.00k | £1.20m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.55m | £16.08m | £12.94m | £16.50m | £13.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £94.32m | £105.92m | £105.74m | £106.34m | £110.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118.00k | £41.00k | £21.00k | £145.00k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.79m | £0 | £0 | £1.82m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £105.48m | £119.46m | £114.91m | £121.34m | £121.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.31m | £3.73m | £3.89m | £4.90m | £4.94m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £84.07m | £84.22m | £83.67m | £84.43m | £82.96m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £68.00k | £25.00k | £17.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £37.72m | £41.82m | £42.14m | £35.31m | £25.98m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£10.14m | -£10.58m | -£8.13m | -£6.31m | -£7.69m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £95.21m | £101.77m | £102.93m | £101.02m | £94.11m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/09/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION (THE “OBJECTS”) ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT:- THE PROVISION OF TEMPORARY AND PERMANENT HOUSING, AND OF SUPPORT AND CARE, FOR THE RELIEF OF POOR, AGED, DISABLED, HANDICAPPED OR CHRONICALLY SICK PEOPLE; AND OF SERVICES WHICH PREVENT PEOPLE FROM BECOMING HOMELESS, WHICH ALLEVIATE HOMELESSNESS AND WHICH ASSIST PEOPLE TO RECOVER FROM HOMELESSNESS. ANY OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND & WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE PROVIDED SUCH PURPOSE CAN BE CARRIED OUT BY A CHARITY REGISTERED AS A PROVIDER OF SOCIAL HOUSING WITH THE REGULATOR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Mungo's
5th Floor
3 Thomas More Square
London
E1W 1YW
- Ffôn:
- 02038566168
- E-bost:
- Info@mungos.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window