THE DANNY GREEN FUND CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide funding or equipment to assist rehabilitation of children suffering from Posterior Fossa Syndrome as the result of a brain tumour. We raise funds to increase brain tumour awareness & funding for brain tumour research, We also provide gifts for children staying on the Oncology ward at Great Ormond Street Hospital at Christmas & provide play equipment for children in local hospitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 October 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- THE DANNY GREEN CHARITY (Enw gwaith)
- THE DANNY GREEN FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER GREEN | Cadeirydd | 29 July 2014 |
|
|
||||
JOHN SMITH | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|
||||
Ritchie Coleman | Ymddiriedolwr | 21 September 2014 |
|
|
||||
LISA JOSEPH | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||
LISA GREEN | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||
ALAN MAY | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||
JOANNE MATTEWS | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
||||
KIMBERLY WELLINGTON | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/10/2020 | 07/10/2021 | 07/10/2022 | 07/10/2023 | 07/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.21k | £37.57k | £73.21k | £50.48k | £142.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.38k | £43.79k | £55.13k | £52.13k | £66.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 07 Hydref 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Hydref 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Hydref 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Hydref 2023 | 18 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Hydref 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Hydref 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Hydref 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Hydref 2021 | 09 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 07 Hydref 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Hydref 2020 | 01 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 OCT 2012 AS AMENDED ON 02/01/2013
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND PROMOTION OF THE HEALTH OF CHILDREN SUFFERING WITH BRAIN TUMOURS, PARTICULARLY POSTERIOR FOSSA SYNDROME (PFS); IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY: 1.PROMOTING PUBLIC AWARENESS OF THE SIGNS & SYMPTOMS OF BRAIN TUMOURS IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 2.PROVIDING FUNDING FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH INTO PRACTICAL APPLICATIONS FOR THE PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF CHILDREN’S’ BRAIN CANCER. 3. THE PROVISION OF PLAY EQUIPMENT AND GIFTS WHERE APPROPRIATE FOR CHILDREN WHO ARE REQUIRED TO SPEND TIME IN AN ONCOLOGY WARD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Hallet Road
Canvey Island
SS8 8LH
- Ffôn:
- 01268513064
- E-bost:
- info@thedannygreenfund.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window