ymddiriedolwyr OTLEY ACTION FOR OLDER PEOPLE
Rhif yr elusen: 1150684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Page | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Pauline Padden | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY DALBY DIPSW | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
||||
Frank Jordan | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
Gillian Chapman | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
||||
Nigel James Gill | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
Ailsa Bearpark | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|||||
PAM GILL | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
DORIS GAGEN | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
JOHN EVELEIGH | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.