THE CREATIVE ARTS RETREAT MOVEMENT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing and training leaders for about 30 retreats, mainly in England
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1150792 THE RETREAT ASSOCIATION
- 07 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1129831 CHRISTIAN CREATIVITY LTD
- 07 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 269866 QUIET WATERS CHRISTIAN RETREAT HOUSE
- 06 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- 07 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CARM (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.60k | £9.70k | £8.31k | £8.01k | £4.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.87k | £10.92k | £7.41k | £6.73k | £2.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 07 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 NOV 2011 as amended on 10 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
3.1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN THE BRITISH ISLES AND ELSEWHERE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE FACILITATION AND HOLDING OF RETREATS, PRAYER MEETINGS, LECTURES, WORKSHOPS AND OTHER EVENTS, AND THE PRODUCTION OF LITERATURE AND OTHER MEDIA ENABLING THE PUBLIC TO EXPERIENCE THE CHRISTIAN FAITH, IN PARTICULAR THROUGH CREATIVITY AND THE ARTS; AND TO PROVIDE BURSARIES TO ENABLE PEOPLE TO ATTEND SUCH RETREATS AND OTHER EVENTS WHO WOULD NOT OTHERWISE BE ABLE SO TO DO. 3.2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECTS OF THE CHRISTIAN RELIGION AND THE ARTS, AND THEIR RELATION TO ONE ANOTHER. 3.3. TO PROMOTE RELIGIOUS HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY EXPLORATION, MUTUAL UNDERSTANDING AND RESPECT OF THE BELIEFS AND PRACTICES OF DIFFERENT RELIGIOUS FAITHS.
Maes buddion
BRITISH ISLES AND ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window