THE BRAIN TUMOUR CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Brain Tumour Charity is at the forefront of the fight to defeat brain tumours, making a difference every day to the lives of people with a brain tumour and their families. We are committed to having the biggest possible impact for everyone affected by a brain tumour, to defending the most amazing part of the human body, so that the diagnosis of a brain tumour is no longer a death sentence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£14,195,000
Roddion a chymynroddion | £12.63m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.00m | |
Buddsoddiadau | £563.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£14,659,000
Codi arian | £3.16m | |
Weithgareddau elusennol | £11.50m | |
Arall | £0 |
£764,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £82,785 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.16m | |
Gwariant elusennol | £11.50m |
Codi arian a Arall Gwariant | £3.16m | |
Gwariant elusennol | £11.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £300.00k |
Pobl

116 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 3 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131071 THE ETHAN PERKINS TRUST
- 17 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1115377 FRIENDS OF OSCAR (OFFERING SUPPORT TO CHILDREN AND...
- 18 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1119259 THE BRIAN CROSS MEMORIAL TRUST
- 16 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1014220 WHITTINGTON CHARITABLE TRUST
- 05 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- TBTF (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK ANTHONY MORRIS CBE | Cadeirydd | 29 March 2018 |
|
|||||
Dr Rachel Suzanne Edgar | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Matimba Charity Swana | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Hayley Ann Conroy | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Dr Russell Michael Hagan | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Anna Rhian Jarvis | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Sukhdip Sandhu | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Caroline Steel | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Dr Kieran Richard Palmer | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Dr Elena Bechberger | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.31m | £8.30m | £11.48m | £12.72m | £14.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.56m | £11.33m | £10.63m | £11.24m | £14.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £329.00k | £529.00k | £540.00k | £82.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.36m | £7.76m | £10.96m | £11.97m | £12.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £554.00k | £186.00k | £193.00k | £363.00k | £1.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £398.00k | £355.00k | £325.00k | £383.00k | £563.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £155.00k | £516.00k | £1.02m | £930.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.36m | £9.59m | £8.75m | £8.31m | £11.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.20m | £1.74m | £1.87m | £2.92m | £3.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £91.00k | £80.00k | £65.00k | £84.00k | £82.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.82m | £5.45m | £5.08m | £3.89m | £5.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.58k | £30.00k | £17.00k | £27.00k | £23.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £71.00k | £315.00k | £282.00k | £251.00k | £222.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £12.03m | £14.65m | £14.54m | £13.84m | £14.64m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.04m | £5.44m | £6.07m | £6.29m | £5.01m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.91m | £13.55m | £13.27m | £12.15m | £11.34m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 28/11/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/05/2013
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECTS ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 1)TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH BY SUPPORTING RESEARCH INTO THE NATURE, CAUSES, DIAGNOSIS AND TREATMENT AND SOCIAL CONSEQUENCES OF TUMOURS OF THE BRAIN AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH; 2)THE RELIEF OF SUFFERING OF PEOPLE WITH TUMOURS OF THE BRAIN AND NERVOUS SYSTEM AND THEIR FAMILIES AND CARERS, THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION AND SUPPORT SERVICES TO THEM;AND 3.TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO TUMOURS OF THE BRAIN AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Brain Tumour Charity
Fleet 27
Rye Close
FLEET
Hampshire
GU51 2UH
- Ffôn:
- 01252749990
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window