Hanes ariannol BRISTOL AND SOUTH GLOUCESTERSHIRE CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1150295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.21m | £1.45m | £3.07m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.44m | £1.27m | £1.80m | £1.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.62k | £52.72k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £87.37k | £201.59k | £144.47k | £214.75k | £180.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.11k | £16.52k | £1.17k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £877.40k | £883.66k | £874.41k | £881.20k | £857.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £117.34k | £112.21k | £127.61k | £116.48k | £161.04k | |
|
Incwm - Arall | £82.52k | £0 | £300.77k | £1.85m | £536.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £76.00k | £0 | £1.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.44m | £1.27m | £1.78m | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £16.65k | £16.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.13k | £6.22k | £8.96k | £6.89k | £7.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £53.00k | £0 | £12.00k | £67.31k | £8.89k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £16.65k | £16.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.