Hanes ariannol THE NATIONAL FUNDING SCHEME
Rhif yr elusen: 1149800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £324.20k | £331.09k | £1.19m | £965.24k | £609.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.20k | £333.09k | £1.21m | £963.38k | £598.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.07m | £877.68k | £558.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £126.02k | £87.55k | £50.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £108 | £15 | £39 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.21m | £963.38k | £598.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £57 | £0 | £90 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.