Hanes ariannol CHARLES AND JULIA HENRY FUND

Rhif yr elusen: 1155582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £224.79k £174.76k £206.68k £368.60k £400.72k
Cyfanswm gwariant £185.15k £320.75k £264.02k £293.12k £277.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A