ymddiriedolwyr CAMBRIAN COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1151011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Pendle | Cadeirydd | 25 August 2020 |
|
|
||||||
Pamela Ann Fleming | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Jennifer Nash | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||
Brian Douglas Shea | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||||
Maria Alice Kell | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||
Kathleen Ann McCormack | Ymddiriedolwr | 08 February 2015 |
|
|
||||||
NICK AKED | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||
THOMAS O'MALLEY | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.