NEW FOREST BASICS BANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing - 1. food and other essentials to families and individuals referred by social work agencies in the New Forest District 2. goods, services and discretionary grants in association with a referral agency 3. practical guidance and training for local people to improve budgeting of limited resources, and to maintain a healthy diet and lifestyle.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £18,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
180 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Southampton
- Dorset
- Hampshire
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- BASICS BANK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Stanley | Cadeirydd | 16 May 2018 |
|
|
||||
Sarah Richards | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
Susan Winnington | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Douglas James Knight | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||
Lynn Diana Peck | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Hilary Naida Jane Tudor | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Charles Cooke-Hurle | Ymddiriedolwr | 22 May 2020 |
|
|
||||
David Anthony da Cunha | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.78k | £259.73k | £206.55k | £258.95k | £235.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.75k | £178.65k | £188.72k | £212.69k | £222.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £95.00k | N/A | £12.68k | £17.18k | £18.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/09/2012 AS AMENDED ON 18/09/2013 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
GUIDED BY THE CHRISTIAN ETHOS EXPRESSING GOD'S LOVE IN ACTION, THE CHARITY'S OBJECTS ARE THE RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN THE NEW FOREST DISTRICT AND SURROUNDING AREA - (1) BY PROVIDING FOOD AND OTHER ESSENTIALS TO FAMILIES AND INDIVIDUALS REFERRED TO THE CHARITY BY RECOGNISED SOCIAL WORK AGENCIES, LOCAL AUTHORITIES, COMMUNITY BODIES, CHURCHES, CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WHOSE PURPOSE INCLUDES THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY ("THE REFERRAL AGENCIES"); (2) BY PROVIDING GOODS, SERVICES AND DISCRETIONARY GRANTS IN ASSOCIATION WITH ANY OF THE REFERRAL AGENCIES; (3) BY PROVIDING, EITHER BY ITSELF OR IN ASSOCIATION WITH ANOTHER ORGANISATION, PRACTICAL GUIDANCE AND TRAINING FOR LOCAL PEOPLE TO IMPROVE BUDGETING OF THEIR LIMITED RESOURCES, AND TO MAINTAIN A HEALTHY DIET AND LIFESTYLE. (4) BY DISPOSAL OF FOOD GOODS OR STOCK, WHICH THE TRUSTEES CONSIDER TO BE SURPLUS TO REQUIREMENTS, TO A CHARITY OR OTHER ORGANISATION WHOSE PURPOSES INCLUDE RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP. THE CHARITY WILL PROVIDE THESE SERVICES FREELY, IMPARTIALLY, CONFIDENTIALLY AND NON-JUDGMENTALLY, IRRESPECTIVE OF RELIGIOUS OPINION, RACE, NATIONALITY, COLOUR, GENDER, AGE, SEXUAL ORIENTATION OR POLITICAL OPINION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
New Forest Basics Bank
Cannon Street East Car Park
Lymington
Hampshire
SO41 9BR
- Ffôn:
- 01590610008
- E-bost:
- info@basicsbank.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window