Hanes ariannol AGE UK NORTH EAST LINCOLNSHIRE
Rhif yr elusen: 1150939
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.62k | £161.54k | £787.60k | £305.54k | £256.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £295.87k | £262.14k | £278.89k | £271.76k | £280.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £5.00k | £5.00k | £9.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.86k | £23.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £561.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £36.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £28.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £192 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £161.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £225.53k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £21.16k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £53.36k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.