UPPER NORWOOD LIBRARY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Upper Norwood Library Trust was formed by local residents with the objective of taking over the operation, governance and management of the Upper Norwood Joint Library (UNJL) as a library and community hub. Due to significant funding reductions the library has been at risk of closure. The Trust runs courses, activities and provides facilities at the Library Hub for the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £35,668 o 9 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Walker | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Sarika Patel | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Katy Parry | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Angela Thomas | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Nazgol Kafai-Golahmady | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Ade Adebola | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Thea Edwards | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Katie Finn | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Grahame Danby | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
June O'Sullivan MBE | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.98k | £351.99k | £332.59k | £220.29k | £276.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.32k | £221.44k | £332.41k | £224.95k | £289.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £80.00k | £163.35k | £53.99k | £29.82k | £35.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/04/2013
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY HAS BEEN ESTABLISHED FOR PUBLIC BENEFIT TO: 1. ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF A LIBRARY AND/OR A LIBRARY SERVICE TO BE AVAILABLE TO THE PUBLIC AT LARGE; AND/OR 2. WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE ABOVE, TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE MANAGEMENT AND OPERATION OF THE UPPER NORWOOD LIBRARY, INCLUDING FACILITIES FOR ADULTS, CHILDREN, YOUNG PEOPLE, INCLUDING INFORMATION AND STUDY FACILITIES; AND/OR 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE DEVELOPMENT OF PROGRAMMES TO PROMOTE LITERACY AND LIFE LONG LEARNING; AND/OR 4. TO DEVELOP THE SKILLS AND CAPACITY OF THOSE SECTIONS OF THE COMMUNITY IN NEED, WHETHER BY REASON OF YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABILITY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; AND/OR 5. PURSUE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES CONSISTENT WITH THE ABOVE, AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE (TOGETHER THE "OBJECTS").
Maes buddion
THROUGHOUT LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Upper Norwood Library Trust
Upper Norwood Library Hub
39 Westow Hill
LONDON
SE19 1TQ
- Ffôn:
- 020 8670 4321
- E-bost:
- info@unlt.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window